Helsingfors stad | Protokoll | 19/2017 | 1 (1) |
Stadsfullmäktige |
|
| |
|
| Ärende/7 | |
| 08.11.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 392
Val av ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion, ersättare i kultursektionen och ersättare i idrottssektionen
HEL 2017-010630 T 00 00 02
Beslut
Stadsfullmäktige
beviljade Kukka Eskola avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion
valde den nuvarande ersättaren Pazilaiti Simayijiang till ny ledamot och Tintti Laiho till personlig ersättare för Simayijiang i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.
Stadsfullmäktige
beviljade samtidigt Tuomo Valokainen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultursektion
valde Tuomas Finne till ny ersättare (personlig ersättare för Elisa Gebhard) i kultur- och fritidsnämndens kultursektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.
Stadsfullmäktige
beviljade dessutom Sanna-Mari Oranen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion
valde Pirjo Kivistö till ny ersättare (personlig ersättare för Jukka Järvinen) i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.
Stadsfullmäktige justerade ytterligare omedelbart denna paragraf i protokollet.
Behandling
Ledamoten Nelli Ruotsalainen föreslog Tintti Laiho till personlig ersättare för Pazilaiti Simayijiang i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi
Bilagor
1 | Eronpyyntö 27.9.2017 |
2 | Eronpyyntö 29.9.2017 |
3 | Eronpyyntö 2.10.2017 |
Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige |
Utdrag
Utdrag | Bilagor till utdrag |
De i beslutet nämnda | Kommunalbesvär, fullmäktige |
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige
beviljar Kukka Eskola avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion
väljer den nuvarande ersättaren Pazilaiti Simayijiang till ny ledamot och ___________ till personlig ersättare för Simayijang i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.
Stadsfullmäktige
beviljar samtidigt Tuomo Valokainen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultursektion
väljer Tuomas Finne till ny ersättare (personlig ersättare för Elisa Gebhard) i kultur- och fritidsnämndens kultursektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.
Stadsfullmäktige
beviljar dessutom Sanna-Mari Oranen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion
väljer Pirjo Kivistö till ny ersättare (personlig ersättare för Jukka Järvinen) i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.
Stadsfullmäktige justerar ytterligare omedelbart denna paragraf i protokollet.
Föredragandens motiveringar
Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 275) Kukka Eskola (FP) till ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid som börjar år 2017. Kukka Eskola anhåller 27.9.2017 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion.
Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 273) Tuomo Valokainen (SDP) till ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultursektion för den mandattid som börjar år 2017. Tuomo Valokainen anhåller 29.9.2017 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultursektion.
Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 274) Sanna-Mari Oranen (SDP) till ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för den mandattid som börjar år 2017. Sanna-Mari Oranen anhåller 2.10.2017 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion.
Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.
Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.
Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi
Bilagor
1 | Eronpyyntö 27.9.2017 |
2 | Eronpyyntö 29.9.2017 |
3 | Eronpyyntö 2.10.2017 |
Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige |
Utdrag
Utdrag | Bilagor till utdrag |
De i beslutet nämnda | Kommunalbesvär, fullmäktige |
För kännedom
Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion
Kultur- och fritidsnämndens kultursektion
Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion
Ekonomiförvaltningstjänsten
Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 919
HEL 2017-010630 T 00 00 02
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
myöntää Kukka Eskolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja
valita Pazilaiti Simayijiang jäseneksi ja ___________ hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto päättää
myöntää Tuomo Valokaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
valita Tuomas Finne varajäseneksi (Elisa Gebhardin henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää
myöntää Sanna-Mari Oraselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
valita Pirjo Kivistö varajäseneksi (Jukka Järvisen henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Vielä kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.
Käsittely
23.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Tomi Sevanderin ehdotuksesta, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäseneksi valitaan Tuomas Finne.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi
| ||||
Postadress | Besöksadress | Telefon | FO-nummer | Kontonr |
PB 10 | Norra esplanaden 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGFORS STAD | Helsingfors 17 | Telefax |
| Moms nr |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||