Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 5/2019 | 1 (2) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/5 | |
| 15.04.2019 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 32
Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen kolmivuotiskaudeksi 2019-2022
HEL 2019-003867 T 00 01 06
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi 1.7.2019 - 30.6.2022 pormestari Jan Vapaavuoren ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaispormestari Anni Sinnemäen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr, nimeämispyyntö 22.3.2019 |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr | Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n tarkoituksena on Suomen teollisuuden ja kaupan sekä muun elinkeinoelämän edistäminen ynnä pyrkimys muullakin yleishyödyllisellä toiminnallaan tukea ja lisätä maamme tuotantoa erikoisesti tekemällä sitä tunnetuksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Säätiöllä on oikeus omistaa tai hallita hankkimiaan tai saamiaan kiinteistöjä.
Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.
Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallitukseen yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä. Tällä hetkellä kaupungin nimeäminä hallituksen jäseninä ovat pormestari Jan Vapaavuori ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään apulaispormestari Anni Sinnemäki.
Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr pyytää kaupunkia ilmoittamaan edustajansa säätiön hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 1.7.2019 - 30.6.2022.
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr, nimeämispyyntö 22.3.2019 |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr | Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Tiedoksi
Nimettävät
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|